Su questo stesso sito il 18 settembre 2018 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Lazio. M5S: maggioranza Zingaretti non tiene su nomine parchi”, che dava notizia del parere favorevole espresso il 17 settembre 2018 dalla VIII Commissione Ambiente della Regione Lazio solo su 7 dei 9 decreti di nomina a Presidente degli Enti di gestione della aree naturali protette istituite nel Lazio: parere negativo è stato invece espresso per i decreti riguardanti i nuovi vertici degli enti regionali “Roma Natura” e “Monti Cimini – Riserva naturale del lago di Vico”. (vedi https://www.rodolfobosi.it/lazio-m5s-maggioranza-zingaretti-non-tiene-su-nomine-parchi/)
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 9 ottobre 2018 sono stati pubblicati i 7 decreti con cui il Governatore Nicola Zingaretti ha nominato gli stessi seguenti Presidenti su cui la VIII Commissione Ambiente aveva espresso parere favorevole.
Al Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica con decreto T00227 del 28 settembre 2018 è stata confermata la nomina di Mario Tozzi, che è stato Commissario Straordinario nominato con decreto T00216 del 31 luglio 2013, riconfermato tale con decreto T00362 del 1 ottobre 2014, poi nominato Presidente fino al 3 luglio 2018 con decreto T00007 del 13 gennaio 2017, confermato il 13 dicembre 2017.
Mario Tozzi
Al Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani con decreto T00232 del 28 settembre 2018 è stato nominato Gianluigi Peduto, che è stato Commissario Straordinario dal 2007 al 2010.
Gianluigi Peduto
Al Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano con decreto T00231 del 28 settembre 2018 è stata riconfermata la nomina di Vittorio Lorenzetti (Partito Democratico), già Presidente fino al 3 luglio 2018 nominato con decreto T00016 del 30 gennaio 2017, confermato il 13 dicembre 2017.
Vittorio Lorenzetti
Al Parco Regionale dei Monti Aurunci con decreto T00233 del 28 settembre 2018 è stato nominato Marco delle Cese.
Alla Riserva Naturale Tevere Farfa con decreto T00224 del 28 settembre 2018 è stata confermata la nomina di Dario Esposito, che è stato Commissario Straordinario nominato con decreto T00201 del 31 luglio 2013, riconfermato tale con decreto T00357 del 1 ottobre 2014, poi nominato Presidente fino al 3 luglio 2018 con decreto T00010 del 13 gennaio 2017, confermato il 13 dicembre 2017 .
Dario Esposito
Al Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi con decreto T00226 del 28 settembre 2018 è stata confermata la nomina di Bruno Marucci, che è stato Commissario Straordinario nominato con decreto T00218 del 31 luglio 2013, riconfermato tale con decreto T00359 del 1 ottobre 2014, poi nominato Presidente fino al 3 luglio 2018 con decreto T00004 del 13 gennaio 2017, confermato il 13 dicembre 2017.
Bruno Marucci
Al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con decreto T00234 del 28 settembre 2018 è stato nominato il dott. Enrico Panzini (Partito Democratico), che è stato Commissario Straordinario nominato con decreto T00354 del 1 ottobre 2014, poi nominato Presidente fino al 3 luglio 2018 con decreto T00009 del 13 gennaio 2017, confermato il 13 dicembre 2017.
Enrico Panzini
Come si può vedere, la maggior parte delle nomine ha riguardato persone che hanno rappresentato in regime di totale monopolio la stessa rispettiva area naturale protetta dal 31 luglio del 2013, due volta dapprima come Commissari Straordinari e due volte poi poi come Presidenti.
Va messo in evidenza che per il momento il Governatore del Lazio sembra aver rispettato il parere negativo espresso dalla VIII Commissione riguardo alla nomina di Maurizio Gubbiotti all’Ente Roma Natura e di Daniela Boltrini alla Riserva Naturale “Monti Cimini – Riserva Naturale del Lago di Vico”.
Va messo in ancora maggiore risalto che il testo di ognuno dei suddetti 7 decreti ritiene di dover procedere alla nomina dei Presidenti “al fine di garantire la rappresentanza legale dell’ente”, che con la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stata riattribuita al Presidente e non più al direttore.
Dal momento che il mandato di tutti e 13 i Presidenti uscenti è scaduto il 3 luglio 2018, continuano da più di tre mesi a rimanere senza rappresentanza legale i seguenti 6 Enti di gestione.
Parco Naturale Regionale di Veio dove al Presidente uscente Giacomo Sandri si vorrebbe far subentrare Gianni Giacomini (Forza Italia-Popolo delle Libertà) che è stato Presidente del XV Municipio di Roma.
Gianni Giacomini
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili dove dovrebbe essere stata riproposta la nomina del presidente uscente Marcello Vasselli.
Marcello V asselli
Alla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia dove dovrebbe essere stata riproposta la nomina del presidente uscente avv. Mario Assennato.
Al Parco Naturale Regionale Riviera di Ulisse dove dovrebbe essere stata riproposta la nomina del presidente uscente Davide Marchese.
Davide Marchese
Roma Natura dove è stata riproposta la nomina del Presidente uscente Maurizio Gubbiotti.
Maurizio Gubbiotti
Riserva Naturale “Monti Cimini – Riserva Naturale del Lago di Vico” dove è stata riproposta la nomina del Presidente uscente Daniela Boltrini.
Daniela Boltrini
Entro il 3 luglio 2018 il Governatore Zingaretti avrebbe dovuto insediare anche i Consigli Direttivi dei 13 Enti di gestione, che dopo l’approvazione della legge regionale n. 12/2016 sono diventati composti dal Presidente e da 4 membri, due dei quali designati dal Consiglio Regionale e gli altri due da Roma Capitale nel caso di Roma Natura e dalle Comunità del Parco degli altri 12 Enti di gestione, a cui sono stati aggiunti 4 membri, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale.
Per i due membri che deve designare il Consiglio Regionale con determinazione n. 580 del 1 agosto 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 2 agosto 2018, il Consiglio Regionale ha deciso di pubblicare un «Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio direttivo di ciascuno dei tredici enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse regionale». (vedi https://www.rodolfobosi.it/ben-oltre-i-tempi-prescritti-ed-a-ridosso-della-pausa-estiva-il-consiglio-regionale-ha-deciso-di-far-pubblicare-un-avviso-pubblico-per-la-procedura-di-designazione-di-due-membri-del-consiglio-direttiv/)
Il 10 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature, che sono attualmente in corso di istruttoria.
Per i due membri che deve designare invece ogni Comunità del Parco, non risulta che l’Assessore all’Ambiente Enrica Onorati abbia avviato le relative procedure benché il responsabile della Direzione Ambiente Vito Consoli le abbia predisposto tutta la documentazione prima delle ferie estive.